Skip to Content

22 Super erstaunliche Mathe-Hacks, die dir nie beigebracht wurden

22 Super erstaunliche Mathe-Hacks, die dir nie beigebracht wurden

Sharing is caring!

22 Super erstaunliche Mathe-Hacks, die dir nie beigebracht wurden

Kann die Mathematik noch geheimnisvoller werden? Diese Mathe-Hacks werden dich umhauen!

Ja! Es gibt ein paar Mathe-Hacks, die du gerne früher gewusst hättest. Und aus irgendeinem versteckten Grund wurden uns diese von unseren Lehrern nicht erzählt. Das Leben im Matheunterricht wäre so ungezwungen gewesen.

Finde diese 10 supertollen Mathe-Hacks heraus.

Vielleicht hätte Mathe ein Lieblingsfach sein können, wenn diese Tipps und Tricks nützlich gewesen wären.

1. Alle 1er sind zu einem numerischen Palindrom:

1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111 = 12345678987654321

2. Durch 9 bis 9 Durch 1:

1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321

3. Sequentielle Eingabe für alle 1’s:

1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 + 10 = 1111111111

4. Multipliziere 63 X 11

Schritt 1 = 63 = 6 () 3
Schritt 2 = 6+3 = 9
Schritt 3= 6 (9) 3

5. Multipliziere die 5-stellige Zahl mit 11

13432 x 11 = 147752
Schritt 1 = 13432 = 1()2
Schritt 2 = 1+3 = 4
Schritt 3 = 3+4 = 7
Schritt 4 = 4+3 = 7
Schritt 5 = 3+2 = 5
Schritt 6 = 1(4775)2

6. Vielfaches von 9

Dann liste die Zahlen 0 bis 9 auf dem Papier auf und schreibe daneben die Zahlen 0 bis 9 auf das Papier. Das bedeutet, dass du einfach 0 bis 9 in aufsteigender und absteigender Reihenfolge in parallelen Zeilen schreiben musst. Auf dem Foto oben seht ihr, dass dies euch die Antwort für jeden Multiplikationsfaktor x 9 gibt!

Das ist die Reihenfolge der 9 Tabellen! Schaut selbst!

0 9
1 8
2 7
3 6
4 5
5 4
6 3
7 2
8 1
9 0

7. Einfacher Weg 97 Quadrat zu finden

97 x 97 = 9409
Erste Ziffer 97 = 100 -3
Zweite Ziffer 97 – 3 = 94
Jetzt 3 x 3 = 9
Ergebnis = 9409

8. Leichter Bruch

Schritt 1 = 1/7 + 1/6
Schritt 2 = (7 + 6) / (7 x 6)
Schritt 3 = 13/42

9 Verwandle komplexe Multiplikation in einfache

56 x 54 = 3024
Schritt 1 = 5 x (5 + 1) = 30
Schritt 2 = 6 x 4 = 24
Ergebnis = 3024

11. Mit 15 multiplizieren

34 x 15
Schritt 1: Setze eine Null nach der Zahl = 340
Schritt 2: Finde die Hälfte der Zahl = 170
Schritt 3: Addiere beide Zahlen = 340+170 = 510

12. Von 1000 subtrahieren

1,000 – 648
Schritt 1 = 9 – 6 = 3
Schritt 2 = 9 – 4 = 5
Schritt 3= 10 – 8 = 2
Ergebnis = 352

13. Einfache Multiplikation mit 4

Der Trick dabei ist, deine Zahl mit 2 zu multiplizieren, und sie dann wieder mit 2 zu multiplizieren.

58 x 4 = (58 x 2) + (58 x 2) = 116 +116 = 232

14. Schnelle Quadrat-Berechnung

Dieser Trick wird dir helfen, die Quadratwurzel einer zweistelligen Zahl zu finden, die mit einer Fünf endet. Multipliziere die erste Ziffer mit sich selbst und addiere 1 dazu. Dann schreibe 25. Das war’s schon!
Zum Beispiel – 352
3 x (3 + 1) & 25
3 x 4 & 25
12 & 25
1225

15. Sequentielle Eingaben von 9

9 x 9 = 81
99 x 99 = 9801
999 x 999 = 998001
9999 x 9999 = 99980001
99999 x 99999 = 9999800001
999999 x 999999 = 999998000001
9999999 x 9999999 = 99999980000001
99999999 x 99999999 = 9999999800000001
999999999 x 999999999 = 999999998000000001

16. Sequentielle Eingaben von 6

6 x 7 = 42
66 x 67 = 4422
666 x 667 = 444222
6666 x 6667 = 44442222
66666 x 66667 = 4444422222
666666 x 666667 = 444444222222
6666666 x 6666667 = 44444442222222
66666666 x 66666667 = 4444444422222222
666666666 x 666666667 = 444444444222222222

17. Sequentielle 8’er mit 9

9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888

18. 37 multipliziert mit Vielfachen von 3

37 x 3 =111
37 x 6 =222
37 x 9 =333
37 x12 = 444
37 x 15 = 555
37 x 18 = 666
37 x 21 = 777
37 x 24 = 888
37 x 27 = 999

19. Schnelle Multiplikation 5

5887 x 5 = (5887/2) & 5 oder 0
5887 x 5 = 2943,5 (Bruchteil) & 5
5887 x 5 = 29,435

Dividiere eine gegebene Zahl durch 2. Wenn das Ergebnis eine ganze Zahl ist, addiere 0 am Ende. Wenn das Ergebnis keine ganze Zahl ist, ignoriere die Dezimalzahl und addiere einfach 5 am Ende.

22-Super-erstaunliche-Mathe-Hacks-die-dir-nie-beigebracht-wurden

20. Einfacher Mathe-Trick zum Berechnen von Tipps

Wenn du 15% deiner Bestellung als Trinkgeld im Restaurant hinterlassen musst, dann ist hier ein einfacher Weg, dies zu tun. Finde zuerst 10% deiner Summe (teile deine Summe durch 10), und addiere dann eine weitere Hälfte des Ergebnisses. Das ist dein Trinkgeld.

Sage 15% von $25
(10% von $25) + (10% von $25)/2
Ergebnisse = $2.50 + $1.25 = $3.75

21. Division durch 5

Große Zahlen durch fünf zu teilen ist in der Tat ziemlich einfach. Alles was du tun musst, ist deine Zahl mit 2 zu multiplizieren und dann den Dezimalpunkt zu verschieben.

197 /5 = ?
Schritt 1 = 197 x 2 = 394
Schritt 2 = 39.4
Ergebnisse = 39.4

22. Wie man sich den Pi-Wert merkt

Pi ist 3.1415926 (erinnert mit der Eselsbrücke „Möge ich einen großen Behälter mit Kaffee haben„). Beachte, dass die Anzahl der Buchstaben in jedem Wort gleich der entsprechenden Ziffer von Pi ist.

Wenn du diesen genialen Math Hacks gefunden hast, dann lass es uns in den Kommentaren wissen. Teile es auch mit deinen Freunden und hilf ihnen auch.

Ähnliches Video:

 

Autor

  • Ich bin Künstler und Schriftsteller und arbeite derzeit an meinem ersten Roman. Ich bin auch ein begeisterter Blogger, mit großem Interesse an Spiritualität, Astrologie und Selbstentwicklung.

Folge uns auf den Social Media

©Wie Sie Liebt 2022 | Privacy Policy, Impressum,